Készült: 2024.09.21.12:45:01
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Kábítószerügyi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.17. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Ifjúsági bizottság |
Kábítószerügyi albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Szitka Péter (MSZP) | Alelnök | 2002.07.03. | 2006.05.15. | |
Csontos János (MSZP) | Tag | 2002.07.03. | 2006.05.15. | |
Dr. Tóth István (MSZP) | Tag | 2002.07.03. | 2006.05.15. |