Készült: 2024.09.22.09:28:29
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Kastélyok, kúriák, várak albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.19. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Idegenforgalmi bizottság |
Kastélyok, kúriák, várak albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kovács Ferenc (Fidesz) | Elnök | 2002.06.19. | 2006.05.15. | |
Páva Zoltán (MSZP) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. | |
Dr. Tompa Sándor (MSZP) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. | |
Horváth László (Fidesz) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. | |
Kocsis Róbert (Fidesz) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. |
Kastélyok, kúriák, várak albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 6 | 3/2004 | 2004.10.26. | Határozatképes | 1:50 |
2 | 5 | 2/2004 | 2004.04.19. | Határozatképes | 1:40 |
3 | 4 | 1/2004 | 2004.03.08. | Határozatképes | 0:50 |
4 | 3 | 3/2003 | 2003.11.18. | Határozatképes | 1:30 |
5 | 2 | 2/2003 | 2003.06.23. | Határozatképes | 1:00 |
6 | 1 | 1/2003 | 2003.04.01. | Határozatképes | 1:30 |