Készült: 2024.09.26.13:05:18
Dinamikus lap
Bókay Endre
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.05.13. | 2008.05.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Baranya 1. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2006-2010 | 148 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
magyar-történelem szakos tanár | Pécsi Tanárképző Főiskola | 1979 | |
történelem szakos középiskolai tanár | Eötvös Lóránd Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1983 |
politológus | Eötvös Lóránd Tudományegyetem | Jogi Továbbképző Intézet | 1995 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |