Készült: 2024.09.24.01:01:12
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Sport- és turizmusbizottság tagjai változásának elrejtése
Sport- és turizmusbizottság tagjainak változásai (21 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Bánki Erik (Fidesz) | Elnök | 2010.05.14. | 2012.06.10. | |
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) | Elnök | 2013.03.01. | 2014.05.05. | Szalay Ferenc (Fidesz) |
Szalay Ferenc (Fidesz) | Elnök | 2012.06.18. | 2013.02.28. | Bánki Erik (Fidesz) |
Lasztovicza Jenő (Fidesz) | Alelnök | 2012.06.18. | 2014.05.05. | Szalay Ferenc (Fidesz) |
Szalay Ferenc (Fidesz) | Alelnök | 2010.05.14. | 2012.06.18. | |
Szilágyi György (Jobbik) | Alelnök | 2013.05.13. | 2014.05.05. | Zakó László (Jobbik) |
Szilágyi György (Jobbik) | Alelnök | 2011.02.14. | 2012.02.13. | Zakó László (Jobbik) |
Zakó László (Jobbik) | Alelnök | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
Zakó László (Jobbik) | Alelnök | 2012.02.13. | 2013.05.13. | Szilágyi György (Jobbik) |
Becsó Zsolt (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dankó Béla (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Horváth László (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
Horváth Zoltán (Fidesz) | Tag | 2012.06.18. | 2014.05.05. | Bánki Erik (Fidesz) |
Kovács Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Kovács Péter (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Kőszegi Zoltán (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Lasztovicza Jenő (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2012.06.18. | |
Révész Máriusz (Fidesz) | Tag | 2013.02.11. | 2014.05.05. | Törő Gábor (Fidesz) |
Szalay Ferenc (Fidesz) | Tag | 2013.03.01. | 2014.05.05. | Vincze László (Fidesz) |
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) | Tag | 2011.02.14. | 2014.05.05. | Horváth László (Fidesz) |
Törő Gábor (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2013.02.11. | |
Vincze László (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2013.02.28. | |
Horváth András Tibor (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Pál Béla (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Varga László (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2011.11.14. | |
Dr. Varga László (MSZP) | Tag | 2013.03.04. | 2014.05.05. | Lengyel Szilvia (független) |
Szilágyi György (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
Szilágyi György (Jobbik) | Tag | 2012.02.13. | 2013.05.13. | Zakó László (Jobbik) |
Zakó László (Jobbik) | Tag | 2011.02.14. | 2012.02.13. | Szilágyi György (Jobbik) |
Zakó László (Jobbik) | Tag | 2013.05.13. | 2014.05.05. | Szilágyi György (Jobbik) |
Bús Balázs (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Hoffman Pál (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Kukorelly Endre (LMP) | Tag | 2010.05.14. | 2012.09.23. | |
Lengyel Szilvia (LMP) | Tag | 2012.10.08. | 2013.02.11. | Kukorelly Endre (LMP) |
Lengyel Szilvia (LMP) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Dr. Vadai Ágnes (független) | Tag | 2011.11.14. | 2014.05.05. | Dr. Varga László (MSZP) |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Sport- és turizmusbizottság | Fidesz | 12 | 57.14% |
MSZP | 3 | 14.29% | |
Jobbik | 2 | 9.52% | |
KDNP | 2 | 9.52% | |
LMP | 1 | 4.76% | |
független | 1 | 4.76% | |
Összesen | 21 | 100.00% |
Sport- és turizmusbizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság | 2010.05.17. | ||
Kastélyok, várak, falusi turizmus albizottság | 2010.05.17. | ||
Sportlétesítmények fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó albizottság | 2010.10.19. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok