Készült: 2024.09.26.13:14:26
Dinamikus lap
Kósáné Dr. Kovács Magda
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.06.21. | 2004.06.21. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.10.20. | 2003.10.23. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.09.08. | 2003.09.09. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2002.11.12. | 2002.11.13. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
munkaügyi miniszter | 1994.07.15. | 1995.11.30. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2004.07.14. | |
1998-2002 | Budapest területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Budapest 11. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Országos lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1964 | |
egyetemi doktor | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1969 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | |
francia | felsőfokú |