Készült: 2024.09.23.13:52:29
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Agrárpiaci és szabályozási albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.06.30. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
Agrárpiaci és szabályozási albizottság tagjainak változásai (9 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Farkas Sándor (Fidesz) | Elnök | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Járvás István (Fidesz) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Lakatos András (MSZP) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Zatykó János (MSZP) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Csatári József (FKGP) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Zsikla Győző (FKGP) | Tag | 1998.06.30. | 2001.09.19. | |
Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Font Sándor (MDF) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Dr. Kupa Mihály (független) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Zsikla Győző (független) | Tag | 2001.09.20. | 2002.05.14. |
Agrárpiaci és szabályozási albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 3 | 1/2001 | 2001.05.23. | Tanácskozóképes | 2:20 |
2 | 2 | 1/1999 | 1999.04.07. | Tanácskozóképes | 2:00 |
3 | 1 | 1/1998 | 1998.11.19. | Határozatképes | 1:40 |