Készült: 2024.09.26.11:38:36
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Közmédiumok gazdálkodását ellenőrző albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.26. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Költségvetési bizottság |
Közmédiumok gazdálkodását ellenőrző albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kovács Tibor (MSZP) | Elnök | 2003.05.14. | 2005.03.09. | Dr. Veres János (MSZP) |
Molnár László (MSZP) | Elnök | 2005.03.09. | 2006.05.15. | Kovács Tibor (MSZP) |
Dr. Veres János (MSZP) | Elnök | 2002.06.26. | 2003.03.10. | |
Keller László (MSZP) | Tag | 2005.10.04. | 2006.05.15. | Molnár Albert (MSZP) |
Molnár Albert (MSZP) | Tag | 2002.06.26. | 2005.06.20. | |
Molnár László (MSZP) | Tag | 2002.06.26. | 2005.03.09. | |
Szabó Lajos (MSZP) | Tag | 2005.03.09. | 2006.05.15. | Molnár László (MSZP) |
Mádi László (Fidesz) | Tag | 2002.07.04. | 2003.05.14. | |
Szijjártó Péter (Fidesz) | Tag | 2002.09.10. | 2006.05.15. | |
Tállai András (Fidesz) | Tag | 2002.07.04. | 2006.05.15. | |
Balogh László (MDF) | Tag | 2003.05.14. | 2004.11.07. | Mádi László (Fidesz) |
Balogh László (független) | Tag | 2004.11.07. | 2004.11.15. | Mádi László (Fidesz) |
Közmédiumok gazdálkodását ellenőrző albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 5 | 1/2004 | 2004.05.11. | Határozatképes | 1:10 |
2 | 4 | 1/2003 | 2003.10.14. | Határozatképes | 2:40 |
3 | 3 | 3/2002 | 2002.07.15. | Határozatképes | 1:20 |
4 | 2 | 2/2002 | 2002.07.11. | Határozatképes | 1:30 |
5 | 1 | 1/2002 | 2002.07.09. | Határozatképes | 0:10 |