Készült: 2024.09.24.08:42:02
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő bizottság tagjai változásának elrejtése
Az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő bizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kovács Tibor (MSZP) | Elnök | 2006.06.26. | 2009.05.18. | |
Domokos László (Fidesz) | Alelnök | 2006.06.26. | 2009.05.18. | |
Farkas Imre (MSZP) | Tag | 2006.06.26. | 2009.05.18. | |
Dr. Kékesi Tibor (MSZP) | Tag | 2008.03.17. | 2009.05.18. | Keller László (MSZP) |
Keller László (MSZP) | Tag | 2006.06.26. | 2008.02.18. | |
Dr. Dancsó József (Fidesz) | Tag | 2006.06.26. | 2009.05.18. | |
Dr. Latorcai János (KDNP) | Tag | 2006.06.26. | 2006.12.18. | |
Dr. Rubovszky György (KDNP) | Tag | 2006.12.18. | 2009.05.18. | Dr. Latorcai János (KDNP) |
Lakos Imre (SZDSZ) | Tag | 2006.06.26. | 2009.05.18. | |
Herényi Károly (MDF) | Tag | 2006.06.26. | 2009.03.19. |
Az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő bizottságnak nincs albizottsága.
Nem tárgyalt irományt.