Készült: 2024.09.25.13:52:56
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár gazdálkodását vizsgáló bizottság tagjai változásának elrejtése
Az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár gazdálkodását vizsgáló bizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Kis Gyula József (MDF) | Elnök | 1995.12.22. | 1998.06.17. | |
Dr. Kiss József (MSZP) | Alelnök | 1995.12.22. | 1997.03.01. | |
Dr. Nagy Sándor (MSZP) | Tag | 1995.12.22. | 1998.06.17. | |
Dr. Sarkadiné Dr. Lukovics Éva (SZDSZ) | Tag | 1995.12.22. | 1998.06.17. | |
Ungár Klára (SZDSZ) | Tag | 1995.12.22. | 1998.06.17. | |
Dr. Győriványi Sándor (FKGP) | Tag | 1995.12.22. | 1998.06.17. | |
Dr. Selmeczi Gabriella (FIDESZ-MPP) | Tag | 1995.12.22. | 1998.06.17. | |
Dr. Surján László (KDNP) | Tag | 1995.12.22. | 1997.07.21. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár gazdálkodását vizsgáló bizottság | MSZP | 1 | 16.67% |
SZDSZ | 2 | 33.33% | |
MDF | 1 | 16.67% | |
FKGP | 1 | 16.67% | |
Fidesz | 1 | 16.67% | |
Összesen | 6 | 100.00% |
Az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár gazdálkodását vizsgáló bizottságnak nincs albizottsága.