Készült: 2024.09.26.13:25:10
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Honvédelmi és rendészeti bizottság tagjai változásának elrejtése
Honvédelmi és rendészeti bizottság tagjainak változásai (24 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) 1 | Elnök | 2010.05.17. | 2014.05.05. | |
Csampa Zsolt (Fidesz) | Alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Iváncsik Imre (MSZP) | Alelnök | 2010.06.02. | 2014.05.05. | |
Básthy Tamás (KDNP) | Alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Ágh Péter (Fidesz) | Tag | 2010.09.13. | 2014.05.05. | Kövér László (Fidesz) 1 |
Bíró Márk (Fidesz) | Tag | 2010.06.21. | 2014.05.05. | Lázár János (Fidesz) 1 |
Borbély Lénárd (Fidesz) | Tag | 2010.05.17. | 2014.05.05. | |
Borkai Zsolt (Fidesz) | Tag | 2010.05.17. | 2010.11.30. | |
Budai Gyula (Fidesz) 1 | Tag | 2010.12.13. | 2012.03.05. | Borkai Zsolt (Fidesz) |
Csóti György (Fidesz) | Tag | 2013.11.04. | 2014.05.05. | |
Farkas Zoltán (Fidesz) | Tag | 2010.05.17. | 2014.05.05. | |
Kövér László (Fidesz) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2010.09.13. | |
Kulcsár József Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.05.17. | 2014.05.05. | |
Lázár János (Fidesz) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.21. | |
Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) 1 | Tag | 2010.05.17. | 2011.10.10. | |
Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) 1 | Tag | 2012.03.05. | 2013.05.27. | Budai Gyula (Fidesz) 1 |
Menczer Erzsébet (Fidesz) | Tag | 2013.02.11. | 2014.05.05. | Vargha Tamás (Fidesz) |
Dr. Simon Miklós (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Tamás Barnabás (Fidesz) | Tag | 2010.06.14. | 2014.05.05. | |
Tóth Gábor (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Vargha Tamás (Fidesz) | Tag | 2011.10.10. | 2012.12.11. | Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) 1 |
Dr. Vas Imre (Fidesz) | Tag | 2013.05.27. | 2014.05.05. | Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) 1 |
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) | Tag | 2013.11.04. | 2014.05.05. | |
Göndör István (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.01. | |
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP) 1 | Tag | 2010.05.17. | 2014.05.05. | |
Juhász Ferenc (MSZP) | Tag | 2010.06.02. | 2014.05.05. | Göndör István (MSZP) |
Jámbor Nándor (Jobbik) | Tag | 2011.12.30. | 2014.05.05. | Németh Zsolt (Jobbik) |
Korondi Miklós (Jobbik) | Tag | 2010.12.13. | 2012.11.12. | |
Mirkóczki Ádám (Jobbik) | Tag | 2012.09.10. | 2014.05.05. | Rubi Gergely (Jobbik) |
Németh Zsolt (Jobbik) | Tag | 2010.12.13. | 2011.12.30. | |
Rubi Gergely (Jobbik) | Tag | 2012.11.12. | 2014.05.05. | Korondi Miklós (Jobbik) |
Rubi Gergely (Jobbik) | Tag | 2010.06.21. | 2012.09.10. | |
Földi László (KDNP) | Tag | 2010.05.17. | 2014.05.05. | |
Dr. Dorosz Dávid (LMP) | Tag | 2010.05.17. | 2013.02.11. | |
Mile Lajos (LMP) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Dr. Dorosz Dávid (független) | Tag | 2013.02.25. | 2014.05.05. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Honvédelmi és rendészeti bizottság | Fidesz | 14 | 58.33% |
MSZP | 3 | 12.50% | |
Jobbik | 3 | 12.50% | |
KDNP | 2 | 8.33% | |
LMP | 1 | 4.17% | |
független | 1 | 4.17% | |
Összesen | 24 | 100.00% |
Honvédelmi és rendészeti bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Honvédelmi és rendészeti bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2010.05.25. | ||
Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság | 2010.05.25. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok