Készült: 2024.09.26.18:17:57
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Gazdasági és informatikai bizottság tagjai változásának elrejtése
Gazdasági és informatikai bizottság tagjainak változásai (30 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Rogán Antal (Fidesz) | Elnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Koszorús László (Fidesz) | Alelnök | 2011.02.14. | 2014.05.05. | Szatmáry Kristóf (Fidesz) |
Szatmáry Kristóf (Fidesz) | Alelnök | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
Dr. Józsa István (MSZP) | Alelnök | 2010.05.17. | 2011.11.21. | |
Kovács Tibor (MSZP) | Alelnök | 2011.11.21. | 2014.05.05. | Dr. Józsa István (MSZP) |
Hegedűs Tamás (Jobbik) | Alelnök | 2012.09.10. | 2013.06.17. | Volner János (Jobbik) |
Pősze Lajos (Jobbik) | Alelnök | 2010.05.14. | 2010.12.12. | |
Volner János (Jobbik) | Alelnök | 2010.12.21. | 2012.09.10. | Pősze Lajos (független) |
Volner János (Jobbik) | Alelnök | 2013.06.17. | 2014.05.05. | Hegedűs Tamás (Jobbik) |
B. Nagy László (Fidesz) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
Bencsik János (Fidesz) | Tag | 2011.12.30. | 2014.05.05. | Dr. Mengyi Roland (Fidesz) |
Dióssi Csaba (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. György István (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2010.11.02. | |
Dr. György István (Fidesz) | Tag | 2012.06.18. | 2014.05.05. | Sági István (Fidesz) |
Herman István Ervin (Fidesz) | Tag | 2011.02.14. | 2014.05.05. | Koszorús László (Fidesz) |
Koszorús László (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
László Tamás (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2012.03.26. | |
Manninger Jenő (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Márton Attila (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) | Tag | 2012.06.18. | 2014.05.05. | Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) |
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) | Tag | 2010.11.02. | 2011.12.30. | Dr. György István (Fidesz) |
Nyitrai Zsolt (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2012.06.18. | |
Riz Gábor (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Riz Levente (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Román István (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Sági István (Fidesz) | Tag | 2011.02.14. | 2012.06.18. | B. Nagy László (Fidesz) 1 |
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Tag | 2012.03.26. | 2014.05.05. | László Tamás (Fidesz) |
Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Vantara Gyula (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Wintermantel Zsolt (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Baja Ferenc (MSZP) | Tag | 2010.06.02. | 2014.05.05. | Dr. Veres János (MSZP) |
Burány Sándor (MSZP) | Tag | 2010.06.01. | 2014.05.05. | Göndör István (MSZP) |
Burány Sándor (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.05.20. | |
Göndör István (MSZP) | Tag | 2010.05.21. | 2010.05.31. | Burány Sándor (MSZP) |
Dr. Józsa István (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.05.17. | |
Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2011.11.21. | |
Tukacs István (MSZP) | Tag | 2011.11.21. | 2014.05.05. | Dr. Józsa István (MSZP) |
Dr. Veres János (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.01. | |
Hegedűs Tamás (Jobbik) | Tag | 2013.06.17. | 2014.05.05. | Volner János (Jobbik) |
Hegedűs Tamás (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2012.09.10. | |
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) | Tag | 2011.09.12. | 2012.11.07. | Rozgonyi Ernő (Jobbik) |
Rozgonyi Ernő (Jobbik) | Tag | 2010.12.21. | 2011.09.12. | Pősze Lajos (független) |
Schön Péter (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Volner János (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2010.12.21. | |
Volner János (Jobbik) | Tag | 2012.09.10. | 2013.06.17. | Hegedűs Tamás (Jobbik) |
Dr. Aradszki András (KDNP) | Tag | 2010.11.08. | 2014.05.05. | Dr. Bagdy Gábor (KDNP) 1 |
Dr. Bagdy Gábor (KDNP) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2010.11.08. | |
Dr. Seszták Miklós (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Scheiring Gábor (LMP) | Tag | 2010.05.14. | 2013.02.11. | |
Vágó Gábor (LMP) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Dr. Lenhardt Balázs (független) | Tag | 2012.11.12. | 2014.05.05. | Dr. Lenhardt Balázs (független) |
Scheiring Gábor (független) | Tag | 2013.02.25. | 2014.05.05. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Gazdasági és informatikai bizottság | Fidesz | 18 | 60.00% |
MSZP | 4 | 13.33% | |
Jobbik | 3 | 10.00% | |
KDNP | 2 | 6.67% | |
LMP | 1 | 3.33% | |
független | 2 | 6.67% | |
Összesen | 30 | 100.00% |
Gazdasági és informatikai bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Közbeszerzési és vállalkozásszabályozási albizottság | 2010.07.12. | ||
Vállalkozásfejlesztési és uniós forrásokat felügyelő albizottság | 2010.07.12. | ||
Energetikai albizottság | 2010.07.12. | ||
Informatikai és távközlési albizottság | 2010.07.12. | ||
Közlekedési és infrastrukturális albizottság | 2010.07.12. | ||
Lakáspolitikai és építésügyi albizottság | 2010.07.12. | ||
Az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság | 2010.07.12. | ||
A Gazdasági és informatikai bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2010.07.12. | ||
A magyar aluminiumvertikum 1994 és 1998 közötti privatizációját vizsgáló albizottság | 2010.12.21. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok