Készült: 2024.09.25.15:29:54
Dinamikus lap
Orbán Gábor
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
MNB Felügyelőbizottságának tagja | 2015.07.07. | 2015.07.31. |
Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 2014.06.15. | 2015.07.31. |
MNB Felügyelőbizottságának tagja | 2013.05.04. | 2014.05.05. |
Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 2013.04.03. | 2014.06.05. |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.05.04. | 2013.06.03. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.07.07. | 2015.08.06. | igen |