Készült: 2024.09.26.21:58:23
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Szociális és családügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Szociális és családügyi bizottság tagjainak változásai (22 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) 1 | Elnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Korózs Lajos (MSZP) | Alelnök | 2003.09.15. | 2004.10.25. | Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) |
Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) | Alelnök | 2002.05.15. | 2003.09.15. | |
Török Zsolt (MSZP) | Alelnök | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Korózs Lajos (MSZP) |
Dr. Szabó Erika (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Béki Gabriella (SZDSZ) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Botka Lajosné (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2002.11.26. | |
Dr. Garai István Levente (MSZP) | Tag | 2004.08.27. | 2006.05.15. | Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) |
Gazdag János (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2004.10.25. | |
Horváth Csaba (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2002.11.26. | |
Kapás Zsolt (MSZP) | Tag | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Gazdag János (MSZP) |
Dr. Kapolyi László (MSZP) | Tag | 2002.11.26. | 2003.06.23. | Botka Lajosné (MSZP) |
Kárpáti Zsuzsa (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Karsai József (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Korózs Lajos (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2003.09.15. | |
Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) | Tag | 2003.09.15. | 2004.07.14. | Korózs Lajos (MSZP) |
Dr. Nyul István (MSZP) | Tag | 2002.11.26. | 2006.05.15. | Horváth Csaba (MSZP) |
Pál Tibor (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Dr. Schvarcz Tibor (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Szabados Ákos (MSZP) | Tag | 2003.06.23. | 2006.05.15. | Dr. Kapolyi László (MSZP) |
Szűcs Erika (MSZP) | Tag | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Török Zsolt (MSZP) |
Török Zsolt (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2004.10.25. | Pál Tibor (MSZP) |
Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Firtl Mátyás (Fidesz) | Tag | 2005.07.04. | 2006.05.15. | Tasó László (Fidesz) |
Fülöp István (Fidesz) | Tag | 2005.05.15. | 2006.05.15. | Pichler Imre László (független) |
Horváthné Stukics Erzsébet (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Imre Zsolt (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Lázár János (Fidesz) 1 | Tag | 2004.10.18. | 2004.11.29. | Szűcs Lajos (Fidesz) 1 |
Pálfi István (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2004.07.18. | |
Dr. Simon Miklós (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Soltész Miklós (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Steinerné Vasvári Éva (Fidesz) | Tag | 2004.11.29. | 2006.05.15. | Dr. Lázár János (Fidesz) 1 |
Szűcs Lajos (Fidesz) 1 | Tag | 2002.05.15. | 2004.10.18. | |
Tasó László (Fidesz) | Tag | 2004.08.27. | 2005.07.04. | Pálfi István (Fidesz) |
Dr. Csáky András (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2004.12.20. | |
Pichler Imre László (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2004.11.08. | |
Sisák Imre János (MDF) | Tag | 2004.12.20. | 2006.05.15. | Dr. Csáky András (MDF) |
Fülöp István (független) | Tag | 2004.12.20. | 2005.05.14. | Pichler Imre László (független) |
Pichler Imre László (független) | Tag | 2004.11.08. | 2004.12.20. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Szociális és családügyi bizottság | MSZP | 11 | 50.00% |
Fidesz | 9 | 40.91% | |
SZDSZ | 1 | 4.55% | |
MDF | 1 | 4.55% | |
Összesen | 22 | 100.00% |
Szociális és családügyi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Európai integrációs albizottság | 2002.10.30. | 2004.11.09. | |
A Szociális és családügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2002.10.30. | 2006.05.15. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok