Készült: 2024.09.24.15:22:08
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Területfejlesztési bizottság tagjai változásának elrejtése
Területfejlesztési bizottság tagjainak változásai (21 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Baráth Etele (MSZP) | Elnök | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Szabó György (MSZP) | Elnök | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Dr. Baráth Etele (MSZP) |
Balsay István (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.15. | 2003.06.23. | |
Dr. Mikes Éva (Fidesz) | Alelnök | 2003.06.23. | 2006.05.15. | Balsay István (Fidesz) |
Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | Alelnök | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | Alelnök | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) |
Dr. Csapody Miklós (MDF) | Alelnök | 2003.11.01. | 2006.05.15. | Ékes József (MDF) |
Ékes József (MDF) | Alelnök | 2002.05.15. | 2003.11.01. | |
Balogh József (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Bán Imre (MSZP) | Tag | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Hagyó Miklós (MSZP) |
Gazda László (MSZP) | Tag | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Szabados Tamás (MSZP) |
Gyárfás Ildikó (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Hagyó Miklós (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2004.10.25. | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) |
Dr. Kékes Ferenc (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Kolber István (MSZP) | Tag | 2002.11.26. | 2004.10.04. | Szabó Gábor (MSZP) |
Sós Tamás (MSZP) 1 | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Szabados Tamás (MSZP) | Tag | 2004.10.04. | 2004.10.25. | Dr. Kolber István (MSZP) |
Szabó Gábor (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2002.11.11. | |
Szabó Gyula (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Varga László (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Varju László (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Bebes István (Fidesz) | Tag | 2004.08.27. | 2006.05.15. | Nógrádi Zoltán (Fidesz) |
Becsó Zsolt (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Bóka István (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2002.12.15. | |
Búsi Lajos (Fidesz) | Tag | 2003.06.23. | 2006.05.15. | Szalay Ferenc (Fidesz) |
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Endre Sándor (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Koltai Tamás (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Nógrádi Zoltán (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2004.08.27. | |
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Szalay Ferenc (Fidesz) | Tag | 2002.12.15. | 2003.06.23. | Dr. Bóka István (Fidesz) |
Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Sisák Imre János (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2004.12.20. | |
Püski András (független) | Tag | 2004.12.20. | 2006.05.15. | Sisák Imre János (MDF) |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Területfejlesztési bizottság | MSZP | 10 | 47.62% |
Fidesz | 8 | 38.10% | |
SZDSZ | 1 | 4.76% | |
MDF | 1 | 4.76% | |
független | 1 | 4.76% | |
Összesen | 21 | 100.00% |
Területfejlesztési bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Közigazgatás-fejlesztési albizottság | 2002.06.17. | 2006.05.15. | |
Az EU intézményeihez való csatlakozással foglalkozó albizottság | 2002.06.17. | 2006.05.15. | |
A Területfejlesztési bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2002.06.17. | 2006.05.15. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok