Készült: 2024.09.20.15:31:38
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
A Költségvetési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2018.07.04. |
Megszűnés | 2022.05.01. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Költségvetési bizottság |
A Költségvetési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Boldog István (Fidesz) | Elnök | 2018.07.04. | 2022.05.01. | |
Barcza Attila (Fidesz) | Tag | 2018.07.04. | 2022.05.01. | |
Böröcz László (Fidesz) | Tag | 2018.07.04. | 2019.10.21. | |
Kara Ákos (Fidesz) | Tag | 2019.10.29. | 2022.05.01. | Böröcz László (Fidesz) |
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik) | Tag | 2019.06.26. | 2022.05.01. | Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik) |
Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik) | Tag | 2018.07.11. | 2019.05.27. | |
Dr. Bősz Anett (DK) 1 | Tag | 2020.03.09. | 2022.05.01. | |
Dr. Bősz Anett (független) 1 | Tag | 2018.07.11. | 2019.12.09. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.