Készült: 2024.09.26.15:20:16
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Kulturális és sajtóbizottság tagjai változásának elrejtése
Kulturális és sajtóbizottság tagjainak változásai (19 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Pető Iván (SZDSZ) | Elnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Jánosi György (MSZP) | Alelnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Halász János (Fidesz) | Alelnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Alexa György (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Alföldi Albert (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Bókay Endre (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Fedor Vilmos (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Gy. Németh Erzsébet (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Halmai Gáborné (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Lukács Zoltán (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Schiffer János (MSZP) | Tag | 2006.11.06. | 2010.05.13. | Tatai-Tóth András (MSZP) 1 |
Tatai-Tóth András (MSZP) 1 | Tag | 2006.06.19. | 2006.11.06. | Gy. Németh Erzsébet (MSZP) |
Vitányi Iván (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) | Tag | 2006.07.17. | 2010.05.13. | Kontrát Károly (Fidesz) 1 |
Ékes Ilona (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2006.10.09. | |
Gulyás Dénes (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Kiss Attila (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Kontrát Károly (Fidesz) 1 | Tag | 2006.05.30. | 2006.07.17. | |
Kubatov Gábor (Fidesz) | Tag | 2006.10.09. | 2010.05.13. | Ékes Ilona (Fidesz) |
Tellér Gyula (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Vincze László (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Lukács Tamás (KDNP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Kulturális és sajtóbizottság | MSZP | 9 | 47.37% |
Fidesz | 8 | 42.11% | |
KDNP | 1 | 5.26% | |
SZDSZ | 1 | 5.26% | |
Összesen | 19 | 100.00% |
Kulturális és sajtóbizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Kulturális és sajtóbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2006.06.27. | 2010.05.13. | |
Kulturális vidékfejlesztési albizottság | 2006.09.07. | 2010.05.13. | |
Média albizottság | 2006.09.07. | 2010.05.13. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok