Készült: 2024.09.26.19:01:14
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Vizsgálóbizottság a Budapest Bank részére juttatott állami támogatás körülményeinek tisztázására tagjai változásának elrejtése
Vizsgálóbizottság a Budapest Bank részére juttatott állami támogatás körülményeinek tisztázására tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kósa Lajos (FIDESZ-MPP) | Elnök | 1995.06.17. | 1998.06.17. | |
Ungár Klára (SZDSZ) | Alelnök | 1995.06.17. | 1998.06.17. | |
Puch László (MSZP) | Tag | 1995.06.17. | 1998.06.17. | |
Dr. Toller László (MSZP) | Tag | 1995.06.17. | 1998.06.17. | |
Dr. Matyi László (SZDSZ) | Tag | 1995.06.17. | 1998.06.17. | |
Dr. Szabó Iván (MDF) | Tag | 1995.06.17. | 1996.03.10. | |
Dr. Rott Nándor (FKGP) | Tag | 1995.06.17. | 1997.12.03. | |
Csépe Béla (KDNP) | Tag | 1995.06.17. | 1997.07.21. | |
Dr. Szabó Iván (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.03.11. | 1998.06.17. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Vizsgálóbizottság a Budapest Bank részére juttatott állami támogatás körülményeinek tisztázására | MSZP | 2 | 33.33% |
SZDSZ | 2 | 33.33% | |
Fidesz | 1 | 16.67% | |
Néppárt-MDNP | 1 | 16.67% | |
Összesen | 6 | 100.00% |
Vizsgálóbizottság a Budapest Bank részére juttatott állami támogatás körülményeinek tisztázásáranak nincs albizottsága.