Készült: 2024.09.26.13:32:03
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Az Önkormányzati és rendészeti bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.12.16. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Önkormányzati bizottság |
Az Önkormányzati és rendészeti bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (10 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | Elnök | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Ágota Gábor (Fidesz) | Tag | 1999.10.01. | 2000.02.29. | |
Bernáth Ildikó (Fidesz) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Domokos László (Fidesz) | Tag | 1998.12.16. | 1999.09.30. | |
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Perlaki Jenő (Fidesz) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Ecsődi László (MSZP) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Jauernik István (MSZP) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Tóth Károly (MSZP) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Tóth Imre (FKGP) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Szászfalvi László (MDF) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. |
Az Önkormányzati és rendészeti bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése