Készült: 2024.09.26.18:15:41
Dinamikus lap
Bauer Tamás
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 1998.10.26. | 2002.05.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
1998-2002 | 1059 | 8 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A Magyar Tudományos Akadémia doktora |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | felsőfokú |
cseh | felsőfokú |
német | középfokú |
orosz | felsőfokú |