Készült: 2024.09.26.21:55:51
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Egészségügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Egészségügyi bizottság tagjainak változásai (24 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Kovács József (Fidesz) | Elnök | 2011.02.14. | 2014.05.05. | Dr. Mikola István (Fidesz) |
Dr. Mikola István (Fidesz) | Elnök | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
Dr. Bene Ildikó (Fidesz) 1 | Alelnök | 2011.02.14. | 2014.05.05. | Dr. Pesti Imre (Fidesz) |
Dr. Pesti Imre (Fidesz) | Alelnök | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
Dr. Gyenes Géza (Jobbik) | Alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) | Tag | 2011.02.14. | 2014.05.05. | Dr. Pesti Imre (Fidesz) |
Dr. Daher Pierre (Fidesz) | Tag | 2010.07.05. | 2014.05.05. | Dr. Pósán László (Fidesz) |
Dr. Heintz Tamás (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Hollósi Antal Gábor (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Horváth Zoltán (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Prof. Iván László (Fidesz) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Bene Ildikó (Fidesz) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
Dr. Kovács József (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
Kucsák László (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Dr. Kupper András (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) | Tag | 2011.02.14. | 2012.12.31. | Dr. Mikola István (Fidesz) |
Dr. Pósán László (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2010.07.05. | |
Dr. Szabó Tamás (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Szalay Péter (Fidesz) | Tag | 2013.02.11. | 2014.05.05. | Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) |
Dr. Zombor Gábor (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Garai István Levente (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2011.11.21. | |
Tukacs István (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.12.13. | |
Tukacs István (MSZP) | Tag | 2011.11.21. | 2014.05.05. | Kovács Tibor (MSZP) |
Varju László (MSZP) | Tag | 2010.12.13. | 2011.10.23. | Tukacs István (MSZP) |
Hegedűs Tamás (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Kiss Sándor (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Nagy Kálmán (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Puskás Tivadar (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Szilágyi László (LMP) | Tag | 2010.05.14. | 2013.02.11. | |
Vágó Gábor (LMP) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Baracskai József (független) | Tag | 2011.11.14. | 2014.05.05. | Varju László (független) |
Szilágyi László (független) | Tag | 2013.02.25. | 2014.05.05. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Egészségügyi bizottság | Fidesz | 14 | 58.33% |
MSZP | 2 | 8.33% | |
Jobbik | 3 | 12.50% | |
KDNP | 2 | 8.33% | |
LMP | 1 | 4.17% | |
független | 2 | 8.33% | |
Összesen | 24 | 100.00% |
Egészségügyi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Az Egészségügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2010.06.09. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok