Készült: 2024.09.22.11:26:35
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1990-94
Külügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Külügyi bizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Horn Gyula (MSZP) | Elnök | 1990.05.03. | 1993.01.25. | |
Kovács László (MSZP) | Elnök | 1993.01.27. | 1994.06.27. | |
Csóti György (MDF) | Alelnök | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) | Alelnök | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Hegedűs István (FIDESZ) | Alelnök | 1990.05.03. | 1993.06.30. | |
Rockenbauer Zoltán (FIDESZ) | Alelnök | 1993.07.01. | 1994.06.27. | |
Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) | Titkár | 1990.05.03. | 1992.10.13. | |
Dr. Andrásfalvy Bertalan (MDF) | Tag | 1993.09.21. | 1994.06.27. | |
Dr. Bratinka József (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Csapody Miklós (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Fodor András Attila (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Hörcsik Richard (MDF) 1 | Tag | 1993.09.21. | 1994.06.27. | |
Király Zoltán (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1990.05.30. | |
Pap András (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Papp Lehel György (MDF) | Tag | 1990.06.12. | 1994.06.27. | |
Roszík Gábor (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Sándorfi György (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1993.07.06. | |
Dr. Szél Péter (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1993.07.04. | |
Szentágothai János (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Demszky Gábor (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1990.11.30. | |
Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) | Tag | 1992.02.18. | 1994.06.27. | |
Mózs József (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1991.01.29. | |
Rácskay Jenő (SZDSZ) | Tag | 1991.01.29. | 1994.06.27. | |
Tamás Gáspár Miklós (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1992.02.18. | |
Vásárhelyi Miklós (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Zombori Mátyás (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Gerbovits Jenő (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1990.06.12. | |
Dr. Iván Géza (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.09.20. | |
Kocsenda Antal (FKGP) | Tag | 1990.06.12. | 1992.02.23. | |
Rajkai Zsolt (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1990.05.23. | |
Dr. Sipos Imre (FKGP) | Tag | 1990.06.12. | 1992.02.23. | |
Kocsenda Antal (Kisgazda) | Tag | 1992.02.24. | 1994.06.27. | |
Dr. Sipos Imre (Kisgazda) | Tag | 1992.02.24. | 1994.06.27. | |
Kovács László (MSZP) | Tag | 1990.05.03. | 1993.01.27. | |
Dr. Tabajdi Csaba (MSZP) | Tag | 1993.02.02. | 1994.06.27. | |
Rockenbauer Zoltán (FIDESZ) | Tag | 1990.12.29. | 1993.07.01. | |
Dr. Szájer József (FIDESZ) | Tag | 1993.07.01. | 1994.02.07. | |
Szelényi Zsuzsanna (FIDESZ) | Tag | 1994.02.08. | 1994.06.27. | |
Dr. Karcsay Sándor (KDNP) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Iván Géza (független) | Tag | 1992.09.21. | 1992.10.13. | |
Király Zoltán (független) | Tag | 1990.05.31. | 1990.06.12. | |
Király Zoltán (független) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Szél Péter (független) | Tag | 1993.07.05. | 1993.09.07. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Külügyi bizottság | MDF | 10 | 43.48% |
SZDSZ | 5 | 21.74% | |
EKgP | 2 | 8.70% | |
MSZP | 2 | 8.70% | |
Fidesz | 2 | 8.70% | |
KDNP | 1 | 4.35% | |
független | 1 | 4.35% | |
Összesen | 23 | 100.00% |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Interparlamentáris Unió | 1990.05.03. | 1994.06.27. |