Készült: 2024.09.23.07:50:51
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Vagyonnyilatkozat-ellenőrző albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2005.04.26. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mentelmi bizottság |
Vagyonnyilatkozat-ellenőrző albizottság tagjainak változásai (2 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Kerényi János (Fidesz) | Elnök | 2005.04.27. | 2006.05.15. | |
Dr. Simicskó István (Fidesz) | Tag | 2005.04.27. | 2006.02.13. | |
Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | Tag | 2005.04.27. | 2006.05.15. |
Vagyonnyilatkozat-ellenőrző albizottság üléseinek megjelenítése