Készült: 2024.09.20.21:16:21
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
A Területfejlesztési bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.17. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Területfejlesztési bizottság |
A Területfejlesztési bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (2 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Balsay István (Fidesz) | Elnök | 2002.06.17. | 2003.06.23. | |
Gyárfás Ildikó (MSZP) | Tag | 2002.07.03. | 2006.05.15. | |
Dr. Kolber István (MSZP) | Tag | 2003.02.26. | 2004.10.04. | Szabó Gábor (MSZP) |
Szabó Gábor (MSZP) | Tag | 2002.07.03. | 2002.11.11. | |
Varju László (MSZP) | Tag | 2002.07.03. | 2006.05.15. | |
Ékes József (MDF) | Tag | 2002.07.03. | 2003.11.01. |
A Területfejlesztési bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése