Készült: 2024.09.20.18:29:29
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Európai integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.09.22. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Emberi jogi bizottság |
Európai integrációs albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Hörcsik Richard (Fidesz) 1 | Elnök | 1998.09.22. | 2002.05.14. | |
Potápi Árpád (Fidesz) 1 | Tag | 1998.09.22. | 2002.05.14. | |
Dr. Tabajdi Csaba (MSZP) | Tag | 1998.09.22. | 2002.05.14. | |
István József (FKGP) | Tag | 1998.09.22. | 2001.01.22. | |
Fodor Gábor (SZDSZ) | Tag | 1998.09.22. | 2002.05.14. | |
ifj Hegedűs Loránt (MIÉP) | Tag | 1998.09.22. | 2002.05.14. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Európai integrációs albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 1 | 1/2001 | 2001.04.10. | Tanácskozóképes | 1:30 |