Készült: 2024.09.23.19:31:01
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
A Házszabály vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos rendelkezéseinek módosítását előkészítő (a Mentelmi és az Ügyrendi bizottsággal közös) albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2001.03.21. |
Megszűnés | 2001.05.28. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Alkotmányügyi bizottság |
A Házszabály vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos rendelkezéseinek módosítását előkészítő (a Mentelmi és az Ügyrendi bizottsággal közös) albizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Salamon László (Fidesz) | Elnök | 2001.03.21. | 2001.05.28. | |
Tóth András (MSZP) | Alelnök | 2001.03.21. | 2001.05.28. | |
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | Tag | 2001.03.21. | 2001.05.28. | |
Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) | Tag | 2001.03.21. | 2001.05.28. | |
Dr. Géczi József Alajos (MSZP) | Tag | 2001.03.21. | 2001.05.28. | |
Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | Tag | 2001.03.21. | 2001.05.28. |
A Házszabály vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos rendelkezéseinek módosítását előkészítő (a Mentelmi és az Ügyrendi bizottsággal közös) albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 4 | 4/2001 | 2001.05.28. | Határozatképes | 0:20 |
2 | 3 | 3/2001 | 2001.05.22. | Határozatképes | 0:30 |
3 | 2 | 2/2001 | 2001.05.03. | Határozatképes | 0:30 |
4 | 1 | 1/2001 | 2001.04.17. | Határozatképes | 0:30 |