Készült: 2024.09.20.06:17:19
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság tagjai változásának elrejtése
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Halász János (Fidesz) | Elnök | 2019.11.05. | 2021.09.27. | |
Dr. Brenner Koloman (Jobbik) | Alelnök | 2019.11.05. | 2021.09.27. | |
Szászfalvi László (KDNP) | Tag | 2019.11.05. | 2021.09.27. | |
Dr. Gurmai Zita (MSZP) | Tag | 2019.11.05. | 2021.09.27. | |
Gréczy Zsolt (DK) | Tag | 2019.11.05. | 2019.12.31. | |
Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) | Tag | 2019.11.05. | 2021.09.27. | |
Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) | Tag | 2019.11.05. | 2021.09.27. |
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottságnak nincs albizottsága.
Nem tárgyalt irományt.