Készült: 2024.09.21.02:26:38
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Európai integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.07.08. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Kulturális bizottság |
Európai integrációs albizottság tagjainak változásai (8 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Szalai Annamária (Fidesz) | Elnök | 1998.07.08. | 2002.05.14. | |
Homa János (Fidesz) | Tag | 1998.12.24. | 2002.05.14. | |
Koltai Ildikó (Fidesz) | Tag | 1998.12.24. | 2002.05.14. | |
Ughy Attila (Fidesz) | Tag | 1998.12.24. | 2002.05.14. | |
Kósa Ferenc (MSZP) | Tag | 1998.12.24. | 2002.05.14. | |
Dr. Szalay István (MSZP) | Tag | 1998.12.24. | 2002.05.14. | |
Balogh László (MDF) | Tag | 1998.12.24. | 2002.05.14. | |
Erkel Tibor (MIÉP) | Tag | 1998.12.24. | 2002.05.14. |
Európai integrációs albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 6 | 1/2001 | 2001.03.21. | Határozatképes | 2:10 |
2 | 5 | 1/2000 | 2000.04.05. | Határozatképes | 1:50 |
3 | 4 | 3/1999 | 1999.05.19. | Tanácskozóképes | 1:50 |
4 | 3 | 2/1999 | 1999.03.17. | Tanácskozóképes | 1:00 |
5 | 2 | 1/1999 | 1999.02.23. | Határozatképes | 1:30 |
6 | 1 | 1/1998 | 1998.11.24. | Tanácskozóképes | 1:20 |