Készült: 2024.09.26.15:40:49
Dinamikus lap
Dr. Takács Albert
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
igazságügyi és rendészeti miniszter | 2007.06.01. | 2008.02.18. |
állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese | 2001.07.01. | 2007.05.31. |