Készült: 2024.09.26.21:21:30
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Honvédelmi bizottság tagjai változásának elrejtése
Honvédelmi bizottság tagjainak változásai (21 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Keleti György (MSZP) | Elnök | 2002.05.21. | 2006.05.15. | |
Vári Gyula (MSZP) | Alelnök | 2002.05.21. | 2006.05.15. | |
Demeter Ervin (Fidesz) | Alelnök | 2003.04.28. | 2003.06.23. | Dr. Simicskó István (Fidesz) |
Dr. Simicskó István (Fidesz) | Alelnök | 2003.06.23. | 2006.05.15. | Demeter Ervin (Fidesz) |
Dr. Simicskó István (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.27. | 2003.04.28. | Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) |
Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.21. | 2002.05.27. | |
Karsai Péter (MDF) | Alelnök | 2002.05.21. | 2006.05.15. | |
Arató Gergely (MSZP) | Tag | 2002.06.11. | 2003.02.04. | Iváncsik Imre (MSZP) |
Dr. Csicsay Claudius Iván (MSZP) | Tag | 2002.05.21. | 2006.05.15. | |
Dr. Dávid Gyula (MSZP) | Tag | 2002.05.21. | 2004.11.29. | |
Ecsődi László (MSZP) | Tag | 2002.05.21. | 2006.05.15. | |
Érsek Zsolt (MSZP) | Tag | 2002.05.21. | 2003.02.04. | |
Göndör István (MSZP) | Tag | 2002.05.21. | 2006.05.15. | |
Iváncsik Imre (MSZP) | Tag | 2002.05.21. | 2002.05.27. | |
Laboda Gábor (MSZP) | Tag | 2002.06.11. | 2006.05.15. | Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) |
Márfai Péter (MSZP) | Tag | 2003.02.04. | 2006.05.15. | Érsek Zsolt (MSZP) |
Dr. Simon Gábor (MSZP) | Tag | 2004.11.29. | 2006.05.15. | Dr. Dávid Gyula (MSZP) |
Szabó József (MSZP) | Tag | 2003.02.04. | 2006.05.15. | Arató Gergely (MSZP) |
Dr. Vadai Ágnes (MSZP) | Tag | 2002.05.21. | 2006.05.15. | |
Ágota Gábor (Fidesz) | Tag | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Dr. Gyimesi József (Fidesz) |
Demeter Ervin (Fidesz) | Tag | 2003.06.23. | 2006.05.15. | Dr. Simicskó István (Fidesz) |
Dr. Dobó László (Fidesz) | Tag | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Tóth István (Fidesz) |
Dr. Gyimesi József (Fidesz) | Tag | 2002.05.21. | 2002.06.04. | |
Dr. Hende Csaba (Fidesz) 1 | Tag | 2005.04.11. | 2006.05.15. | Tóth István (Fidesz) |
Körömi Attila (Fidesz) | Tag | 2002.05.21. | 2004.04.12. | |
Dr. Kövér László (Fidesz) 1 | Tag | 2002.05.21. | 2003.04.28. | |
Nyitray András (Fidesz) | Tag | 2002.05.21. | 2006.05.15. | |
Dr. Simicskó István (Fidesz) | Tag | 2003.04.28. | 2003.06.23. | Dr. Kövér László (Fidesz) 1 |
Dr. Simon Miklós (Fidesz) | Tag | 2002.05.21. | 2006.05.15. | |
Szabó Ferenc (Fidesz) | Tag | 2002.05.21. | 2006.05.15. | |
Tóth István (Fidesz) | Tag | 2002.05.21. | 2002.06.04. | |
Tóth István (Fidesz) | Tag | 2004.12.20. | 2005.04.11. | Körömi Attila (független) |
Dr. Bőhm András (SZDSZ) | Tag | 2002.05.21. | 2002.06.18. | |
Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | Tag | 2002.05.21. | 2002.06.11. | |
Mécs Imre (SZDSZ) | Tag | 2002.06.18. | 2006.05.15. | Dr. Bőhm András (SZDSZ) |
Csampa Zsolt (MDF) | Tag | 2002.05.21. | 2004.11.08. | |
Csampa Zsolt (független) | Tag | 2004.11.08. | 2006.05.15. | |
Körömi Attila (független) | Tag | 2004.04.13. | 2004.12.20. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Honvédelmi bizottság | MSZP | 10 | 47.62% |
Fidesz | 8 | 38.10% | |
SZDSZ | 1 | 4.76% | |
MDF | 1 | 4.76% | |
független | 1 | 4.76% | |
Összesen | 21 | 100.00% |
Honvédelmi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Védelemgazdasági, hadiipari albizottság | 2002.06.18. | 2006.05.15. | |
A Honvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2002.06.18. | 2006.05.15. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok