Készült: 2024.09.22.23:41:55
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Rehabilitációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.12.02. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Foglalkoztatatási bizottság |
Rehabilitációs albizottság tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Babák Mihály (Fidesz) | Elnök | 1998.12.02. | 2002.05.14. | |
Dr. Rákos Tibor (Fidesz) | Tag | 1999.03.16. | 2002.05.14. | |
Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) | Tag | 1999.03.16. | 2002.05.14. | |
Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP) | Tag | 1999.03.16. | 2002.05.14. | |
Dr. Boda Ilona (FKGP) | Tag | 1999.03.16. | 2001.05.15. | |
Dr. Csáky András (MDF) | Tag | 1999.03.16. | 2000.12.31. |
Rehabilitációs albizottság üléseinek megjelenítése