Készült: 2024.09.22.21:14:58
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
A Szociális és családügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.10.30. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Szociális bizottság |
A Szociális és családügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Imre Zsolt (Fidesz) | Elnök | 2004.09.08. | 2006.05.15. | Pálfi István (Fidesz) |
Pálfi István (Fidesz) | Elnök | 2002.10.30. | 2004.07.18. | |
Kárpáti Zsuzsa (MSZP) | Tag | 2002.10.30. | 2006.05.15. | |
Béki Gabriella (SZDSZ) | Tag | 2002.10.30. | 2006.05.15. | |
Pichler Imre László (MDF) | Tag | 2002.10.30. | 2004.11.08. | |
Sisák Imre János (MDF) | Tag | 2005.03.21. | 2006.05.15. | Pichler Imre László (független) |
Pichler Imre László (független) | Tag | 2004.11.08. | 2004.12.20. |
A Szociális és családügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése