Készült: 2024.09.24.23:36:41
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Az Egészségügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.12. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Egészségügyi bizottság |
Az Egészségügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Gógl Árpád (Fidesz) | Elnök | 2002.06.12. | 2006.05.15. | |
Dr. Tóth István (MSZP) | Tag | 2002.06.12. | 2006.05.15. | |
Kuncze Gábor (SZDSZ) | Tag | 2002.06.12. | 2002.11.12. | |
Dr. Mézes Éva (SZDSZ) | Tag | 2002.11.28. | 2006.05.15. | Kuncze Gábor (SZDSZ) |
Sisák Imre János (MDF) | Tag | 2002.06.12. | 2004.12.20. | |
Balogh László (független) | Tag | 2005.02.09. | 2006.05.15. | Sisák Imre János (MDF) |
Az Egészségügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése