Készült: 2024.09.25.17:50:05
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2014.06.03. |
Megszűnés | 2018.05.07. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Külügyi bizottság |
A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (2 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) | Elnök | 2014.06.03. | 2018.05.07. | |
Bartos Mónika (Fidesz) | Tag | 2014.06.03. | 2018.05.07. | |
Demeter Márta (MSZP) | Tag | 2014.06.03. | 2017.01.31. |