Készült: 2024.09.26.21:26:10
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Európai ügyek bizottsága tagjai változásának elrejtése
Európai ügyek bizottsága tagjainak változásai (9 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) 1 | Elnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Tessely Zoltán (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Bana Tibor (Jobbik) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Csöbör Katalin (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dunai Mónika (Fidesz) | Tag | 2017.10.30. | 2018.05.07. | Hollik István (KDNP) |
Farkas Flórián (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2016.09.12. | |
Gyopáros Alpár (Fidesz) 1 | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Józsa István (MSZP) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Legény Zsolt (MSZP) | Tag | 2015.06.08. | 2016.11.07. | Dr. Tóth Bertalan (MSZP) |
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) | Tag | 2014.05.06. | 2015.06.08. | |
Tukacs István (MSZP) | Tag | 2016.11.07. | 2018.05.07. | Dr. Legény Zsolt (MSZP) |
Firtl Mátyás (KDNP) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Hollik István (KDNP) | Tag | 2016.09.12. | 2017.10.30. | Farkas Flórián (Fidesz) |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Európai ügyek bizottsága | Fidesz | 5 | 55.56% |
MSZP | 2 | 22.22% | |
Jobbik | 1 | 11.11% | |
KDNP | 1 | 11.11% | |
Összesen | 9 | 100.00% |
Európai ügyek bizottsága üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Európai ügyek bizottságanak nincs albizottsága.
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok