Dr. Kaltenbach Jenő
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Független Rendészeti Panasztestület elnöke | 2008.02.21. | 2010.06.30. |
nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa | 1995.06.30. | 2007.07.01. |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |
német | tárgyalási |