Készült: 2024.09.26.21:54:46
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Külügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Külügyi bizottság tagjainak változásai (26 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) | Elnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Balla Mihály (Fidesz) | Alelnök | 1999.10.01. | 2002.05.14. | Rockenbauer Zoltán (Fidesz) |
Rockenbauer Zoltán (Fidesz) | Alelnök | 1998.06.25. | 1999.09.10. | |
Dr. Surján László (Fidesz) | Alelnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Molnár Gyula (MSZP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2001.02.13. | |
Szabó Vilmos (MSZP) | Alelnök | 2001.02.13. | 2002.05.14. | Molnár Gyula (MSZP) |
Balla Mihály (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1999.10.01. | |
Dr. Braun Márton (Fidesz) | Tag | 1999.10.01. | 2001.01.01. | Balla Mihály (Fidesz) |
Búsi Lajos (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Gógl Árpád (Fidesz) | Tag | 2001.01.01. | 2002.05.14. | Dr. Braun Márton (Fidesz) |
Dr. Gyuga Pál (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1998.12.28. | |
Gyürk András (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2000.02.29. | |
Gyürk András (Fidesz) | Tag | 2000.05.02. | 2002.05.14. | Dr. Simicskó István (Fidesz) |
Molnár Róbert (Fidesz) | Tag | 2001.10.15. | 2002.05.14. | |
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Pósán László (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Potápi Árpád (Fidesz) 1 | Tag | 2000.02.29. | 2002.05.14. | Gyürk András (Fidesz) |
Dr. Simicskó István (Fidesz) | Tag | 1998.12.28. | 2000.05.02. | Dr. Gyuga Pál (Fidesz) |
Szalai Annamária (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1999.06.15. | |
Zsigó Róbert (Fidesz) | Tag | 1999.06.15. | 2002.05.14. | Szalai Annamária (Fidesz) |
Bársony András (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Faragó Péter (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Kocsi László (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Molnár Gyula (MSZP) | Tag | 2001.02.13. | 2002.05.14. | |
Dr. Solymosi József (MSZP) | Tag | 2001.02.13. | 2002.05.14. | Dr. Szabó Zoltán (MSZP) |
Szabados Tamás (MSZP) | Tag | 2000.02.08. | 2002.05.14. | Dr. Szűrös Mátyás (MSZP) |
Szabó Vilmos (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.02.13. | |
Dr. Szabó Zoltán (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.02.13. | |
Dr. Szűrös Mátyás (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2000.02.08. | |
Dr. Tabajdi Csaba (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Csúcs László (FKGP) | Tag | 2001.10.16. | 2002.05.14. | |
Dr. Czira Szabolcs (FKGP) | Tag | 1999.06.01. | 2002.05.14. | Molnár Róbert (FKGP) |
Dr. Hegedűs Mihály (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Molnár Róbert (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 1999.06.01. | |
Pallag László (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.09.19. | |
Dr. Simon Miklós (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.04.16. | |
Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Csapody Miklós (MDF) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Kelemen András (MDF) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Bogdán Emil (MIÉP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Molnár Róbert (független) | Tag | 2001.04.17. | 2001.10.14. | |
Pallag László (független) | Tag | 2001.09.20. | 2001.10.16. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Külügyi bizottság | Fidesz | 10 | 38.46% |
MSZP | 8 | 30.77% | |
FKGP | 3 | 11.54% | |
SZDSZ | 2 | 7.69% | |
MDF | 2 | 7.69% | |
MIÉP | 1 | 3.85% | |
Összesen | 26 | 100.00% |
Külügyi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Külügyi bizottságnak nincs albizottsága.
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok