Készült: 2024.09.26.18:34:37
Dinamikus lap
Dr. Tabajdi Csaba
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.06.07. | 2004.06.07. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.05.10. | 2004.05.11. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.05.26. | 2003.05.27. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.04.14. | 2003.04.15. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.03.10. | 2003.03.11. | |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.08. | 2000.12.31. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 1994.07.15. | 1998.07.07. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Bács-Kiskun területi lista | 2002.05.15. | 2004.07.14. | |
1998-2002 | Bács-Kiskun területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Bács-Kiskun 10. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Országos lista | 1990.10.15. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
okleveles közgazdász | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | Kereskedelmi Kar | 1974 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A Magyar Tudományos Akadémia doktora | 1984 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |
francia | felsőfokú |
orosz | felsőfokú |