Készült: 2024.09.24.11:35:52
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Európai integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.07.08. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Területfejlesztési bizottság |
Európai integrációs albizottság tagjainak változásai (8 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Baráth Etele (MSZP) | Elnök | 1998.07.08. | 2002.05.14. | |
Balsay István (Fidesz) | Tag | 1999.11.03. | 2002.05.14. | Rajcsányi Péter Kálmán (Fidesz) |
Endre Sándor (Fidesz) | Tag | 1999.11.03. | 2002.05.14. | |
Kozma Péter (Fidesz) | Tag | 1998.10.21. | 1999.09.28. | |
Lasztovicza Jenő (Fidesz) | Tag | 1999.03.17. | 2002.05.14. | |
Dr. Martonosi György (Fidesz) | Tag | 1998.10.21. | 2002.05.14. | |
Rajcsányi Péter Kálmán (Fidesz) | Tag | 1998.10.21. | 1999.05.17. | |
Dr. Rapcsák András (Fidesz) | Tag | 1998.10.21. | 2002.02.03. | |
Bajor Tibor (MSZP) | Tag | 1998.10.21. | 2002.05.14. | |
Iváncsik Imre (MSZP) | Tag | 1998.10.21. | 2000.06.13. | |
Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | Tag | 1998.10.21. | 2002.05.14. | |
Szabó Lukács (MIÉP) | Tag | 1998.10.21. | 1998.12.06. | |
Szabó Lukács (független) | Tag | 1998.12.08. | 2002.05.14. |
Európai integrációs albizottság üléseinek megjelenítése