Készült: 2024.09.25.13:46:43
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
A Honvédelmi és rendészeti bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.05.25. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Honvédelmi és rendészeti bizottság |
A Honvédelmi és rendészeti bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP) 1 | Elnök | 2010.07.06. | 2014.05.05. | |
Borbély Lénárd (Fidesz) | Tag | 2010.05.25. | 2014.05.05. | |
Dr. Simon Miklós (Fidesz) | Tag | 2010.05.25. | 2014.05.05. | |
Rubi Gergely (Jobbik) | Tag | 2010.07.06. | 2012.09.10. | |
Básthy Tamás (KDNP) | Tag | 2010.05.25. | 2014.05.05. | |
Földi László (KDNP) | Tag | 2010.05.25. | 2014.05.05. | |
Dr. Dorosz Dávid (LMP) | Tag | 2010.07.06. | 2013.02.11. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
A Honvédelmi és rendészeti bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése