Készült: 2024.09.24.04:04:46
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Nyugdíjpolitikai albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2007.03.05. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Ifjúsági, szociális bizottság |
Nyugdíjpolitikai albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) | Elnök | 2008.05.26. | 2010.05.13. | Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) |
Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) | Elnök | 2007.03.05. | 2008.05.26. | |
Dr. Iván László (Fidesz) 1 | Alelnök | 2007.03.05. | 2010.05.13. | |
Dr. Nyul István (MSZP) | Tag | 2007.03.05. | 2010.05.13. | |
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP) | Tag | 2007.03.05. | 2010.05.13. | |
Béki Gabriella (SZDSZ) | Tag | 2007.03.05. | 2010.05.13. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Nyugdíjpolitikai albizottság üléseinek megjelenítése