Készült: 2024.09.21.12:43:08
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Európai integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.12. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Egészségügyi bizottság |
Európai integrációs albizottság tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Schvarcz Tibor (MSZP) | Elnök | 2002.06.12. | 2006.05.15. | |
Horváthné Stukics Erzsébet (Fidesz) | Tag | 2005.02.09. | 2006.05.15. | Dr. Surján László (Fidesz) |
Dr. Surján László (Fidesz) | Tag | 2002.06.12. | 2004.07.06. | |
Kuncze Gábor (SZDSZ) | Tag | 2002.06.12. | 2002.11.12. | |
Dr. Mézes Éva (SZDSZ) | Tag | 2002.11.28. | 2006.05.15. | Kuncze Gábor (SZDSZ) |
Dr. Csáky András (MDF) | Tag | 2002.06.12. | 2006.05.15. |
Európai integrációs albizottság üléseinek megjelenítése