Készült: 2024.09.26.11:38:23
Dinamikus lap
Dr. Horváth Balázs
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 2002.06.11. | 2004.09.06. |
1998-2002 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.08. | 2002.05.14. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
tárca nélküli miniszter | 1990.12.22. | 1993.02.22. |
belügyminiszter | 1990.05.23. | 1990.12.21. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Veszprém 6. OEVK | 2006.05.16. | 2006.07.02. |
2002-2006 | Veszprém 6. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Veszprém 6. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1990-94 | Veszprém 6. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1966 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német |