Készült: 2024.09.24.00:45:20
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1990-94
Gazdasági bizottság tagjai változásának elrejtése
Gazdasági bizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Bod Péter Ákos (MDF) | Elnök | 1990.05.03. | 1990.05.22. | |
Dr. Szabó Iván (MDF) | Elnök | 1990.06.13. | 1991.12.11. | |
Takácsy Gyula (MDF) | Elnök | 1991.12.11. | 1994.06.27. | |
Illéssy István (MDF) | Alelnök | 1993.09.08. | 1994.06.27. | |
Katona Kálmán (MDF) | Alelnök | 1993.02.24. | 1993.09.05. | |
Dr. Szűcs István (MDF) | Alelnök | 1992.10.13. | 1992.12.31. | |
Dr. Lotz Károly (SZDSZ) | Alelnök | 1992.02.19. | 1993.02.12. | |
Tardos Márton (SZDSZ) | Alelnök | 1993.02.16. | 1994.06.27. | |
Tardos Márton (SZDSZ) | Alelnök | 1990.05.03. | 1992.02.18. | |
Dr. Lakos László (MSZP) | Alelnök | 1990.05.03. | 1991.05.22. | |
Pál László (MSZP) | Alelnök | 1991.05.22. | 1994.06.27. | |
Katona Kálmán (FIDESZ) | Alelnök | 1993.09.06. | 1993.09.07. | |
Sárossy László (MDF) | Titkár | 1990.05.03. | 1990.05.23. | |
Dr. Szűcs István (MDF) | Titkár | 1990.06.12. | 1992.10.13. | |
Balogh János (MDF) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Bogárdi Zoltán (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1992.03.24. | |
Csizmadia István (MDF) | Tag | 1992.10.14. | 1993.06.07. | |
Fejes Attila (MDF) | Tag | 1990.06.12. | 1994.03.21. | |
Horváth Béla (MDF) | Tag | 1993.03.30. | 1994.06.27. | |
Illéssy István (MDF) | Tag | 1992.03.24. | 1993.09.08. | |
Kánya Gábor (MDF) | Tag | 1990.06.12. | 1992.10.13. | |
Katona Kálmán (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1993.02.23. | |
Dr. Marx Gyula (MDF) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Mihály Zoltán (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1992.10.13. | |
Palkovics Imre (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Palotás János (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1990.06.12. | |
Rudics Róbert (MDF) | Tag | 1990.06.12. | 1994.06.27. | |
Siklós Csaba (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1990.05.23. | |
Siklós Csaba (MDF) | Tag | 1993.02.23. | 1993.03.30. | |
Dr. Szabó Iván (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1990.06.13. | |
Dr. Szilassy Géza (MDF) | Tag | 1993.09.21. | 1994.06.27. | |
Tóth István (MDF) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Vékony Miklós (MDF) | Tag | 1993.06.08. | 1994.06.27. | |
Dr. Zacsek Gyula (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1990.07.18. | |
Zsupos Lajos (MDF) | Tag | 1990.07.18. | 1992.10.13. | |
Dr. Ábrahám Tibor (SZDSZ) | Tag | 1992.10.20. | 1994.06.27. | |
Dr. Hatvani Zoltán (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Juhász Pál (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1992.10.20. | |
Dr. Kertész Zoltán (SZDSZ) | Tag | 1992.02.18. | 1992.10.20. | |
Dr. Lotz Károly (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1992.02.19. | |
Dr. Lotz Károly (SZDSZ) | Tag | 1993.02.12. | 1994.06.27. | |
Dr. Sarkadiné Dr. Lukovics Éva (SZDSZ) | Tag | 1992.10.20. | 1993.02.16. | |
Szalay Gábor (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Tellér Gyula (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dragon Pál (FKGP) 1 | Tag | 1990.05.03. | 1992.02.23. | |
Nagy Varga Dezső (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.02.23. | |
Németh Béla (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.02.23. | |
Dragon Pál (Kisgazda) 1 | Tag | 1992.02.24. | 1994.06.27. | |
Nagy Varga Dezső (Kisgazda) | Tag | 1992.02.24. | 1994.06.27. | |
Németh Béla (Kisgazda) | Tag | 1992.02.24. | 1994.06.27. | |
Dr. Lakos László (MSZP) | Tag | 1991.05.22. | 1992.10.13. | |
Pál László (MSZP) | Tag | 1990.05.03. | 1991.05.22. | |
Dr. Tompa Sándor (MSZP) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Glattfelder Béla (FIDESZ) | Tag | 1990.05.03. | 1992.10.12. | |
Horváth László (FIDESZ) | Tag | 1992.10.13. | 1992.11.16. | |
Katona Kálmán (FIDESZ) | Tag | 1993.09.08. | 1994.06.27. | |
Kósa Lajos (FIDESZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Ungár Klára (FIDESZ) | Tag | 1992.11.17. | 1993.09.08. | |
Herczeg János (KDNP) | Tag | 1990.06.12. | 1992.11.13. | |
Juhász Péter (KDNP) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Rott Nándor (KDNP) | Tag | 1990.05.03. | 1990.06.12. | |
Dénes János (MIÉP) | Tag | 1993.12.06. | 1994.02.21. | |
Dénes János (MIÉP) | Tag | 1994.03.22. | 1994.06.27. | |
Dénes János (független) | Tag | 1992.12.17. | 1993.12.05. | |
Petrenkó János (független) | Tag | 1992.10.13. | 1992.12.17. | |
Varga Zoltán (független) | Tag | 1994.02.22. | 1994.06.27. | |
Vargáné Piros Ildikó (független) | Tag | 1990.05.03. | 1992.10.13. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Gazdasági bizottság | MDF | 10 | 38.46% |
SZDSZ | 6 | 23.08% | |
EKgP | 3 | 11.54% | |
MSZP | 2 | 7.69% | |
Fidesz | 2 | 7.69% | |
KDNP | 1 | 3.85% | |
MIÉP | 1 | 3.85% | |
független | 1 | 3.85% | |
Összesen | 26 | 100.00% |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Világkiállítási | 1991.05.01. | 1994.06.27. | |
Energetikai | 1991.10.01. | 1994.06.27. | |
Fogyasztóvédelmi | 1992.06.04. | 1994.06.27. | |
Közlekedési, hírközlési és vízügyi | 1992.11.28. | 1994.06.27. |