Készült: 2024.09.23.03:42:18
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós, egészség-megőrzési és karitatív feladatokat ellátó szervezeteket támogató albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1999.02.11. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Társadalmi szervezetek bizottság |
Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós, egészség-megőrzési és karitatív feladatokat ellátó szervezeteket támogató albizottság tagjainak változásai (2 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Béki Gabriella (SZDSZ) | Elnök | 1999.02.11. | 2002.05.14. | |
Révész Máriusz (Fidesz) | Tag | 1999.02.11. | 2000.02.08. | |
Szászfalvi László (MDF) | Tag | 2000.02.09. | 2002.05.14. |
Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós, egészség-megőrzési és karitatív feladatokat ellátó szervezeteket támogató albizottság üléseinek megjelenítése