Készült: 2024.09.23.13:44:13
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság tagjainak változásai (19 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Gellért Kis Gábor (MSZP) | Elnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Mészáros István László (SZDSZ) | Alelnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
István József (FKGP) | Alelnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Árgyelán György (MSZP) | Tag | 1997.09.30. | 1998.06.17. | |
Aszódi Ilona Katalin (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1997.02.23. | |
Donáth László (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Godó Lajos (MSZP) | Tag | 1996.06.18. | 1998.06.17. | |
Hegyi Gyula (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1997.03.03. | |
Hiesz György (MSZP) | Tag | 1994.08.30. | 1996.05.13. | |
Jakab Róbertné (MSZP) | Tag | 1995.01.31. | 1998.06.17. | |
Kristyánné Aknai Erzsébet (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Mező István (MSZP) | Tag | 1997.03.04. | 1998.06.17. | |
Olasz János (MSZP) | Tag | 1996.05.14. | 1998.06.17. | |
Dr. Orosz István (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1994.08.29. | |
Péli Tamás Károly (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1994.11.28. | |
Szabó Katalin (MSZP) | Tag | 1995.05.09. | 1996.06.17. | |
Szilágyi Péter (MSZP) | Tag | 1997.03.11. | 1998.06.17. | |
Tóth Károly (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1995.05.08. | |
Tóth Pál (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1997.08.18. | |
Vankó Magdolna (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Hága Antónia (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Hajdú Zoltán (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Horváth Vilmos (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Kelemen András (MDF) | Tag | 1996.04.16. | 1997.12.01. | |
Dr. Semjén Zsolt (MDF) | Tag | 1997.12.02. | 1998.06.17. | |
Dr. Sepsey Tamás (MDF) | Tag | 1994.07.15. | 1996.04.15. | |
Dögei Imre (FKGP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Kövér László (FIDESZ-MPP) 1 | Tag | 1995.09.05. | 1995.11.30. | |
Pokorni Zoltán (FIDESZ-MPP) | Tag | 1995.12.01. | 1997.11.03. | |
Sasvári Szilárd (FIDESZ-MPP) | Tag | 1997.11.04. | 1998.06.17. | |
Tirts Tamás (FIDESZ) | Tag | 1994.06.28. | 1995.09.04. | |
Dr. Keresztes Sándor (KDNP) | Tag | 1994.06.28. | 1997.07.21. | |
Dr. Farkas Gabriella (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.04.16. | 1998.06.17. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság | MSZP | 10 | 52.63% |
SZDSZ | 4 | 21.05% | |
MDF | 1 | 5.26% | |
FKGP | 2 | 10.53% | |
Fidesz | 1 | 5.26% | |
Néppárt-MDNP | 1 | 5.26% | |
Összesen | 19 | 100.00% |
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságnak nincs albizottsága.