Készült: 2024.09.26.15:41:21
Dinamikus lap
Dr. Járai Zsigmond
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a Költségvetési Tanács elnöke | 2011.02.18. | 2012.01.09. |
MNB Felügyelőbizottságának elnöke | 2010.11.16. | 2014.05.05. |
az MNB Monetáris Tanácsának elnöke | 2001.07.13. | 2007.03.02. |
a Magyar Nemzeti Bank elnöke | 2001.03.02. | 2007.03.02. |
az MNB Jegybanktanácsának elnöke | 2001.03.02. | 2001.07.12. |
pénzügyminiszter | 1998.07.08. | 2000.12.31. |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |