Alexa György
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.03.23. | 2009.03.24. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.10.20. | 2008.10.21. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.09.22. | 2008.09.23. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.03.17. | 2008.03.18. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.10.29. | 2007.10.30. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.09.17. | 2007.09.18. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Budapest 25. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2006-2010 | 54 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
kommunikációs szakember | Kodolányi János Főiskola | Kommunikáció Tanszék | 2004 |