Készült: 2024.09.23.05:49:28
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Az Idegenforgalmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.19. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Idegenforgalmi bizottság |
Az Idegenforgalmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Elnök | 2002.06.19. | 2006.05.15. | |
Dr. Tóth József (MSZP) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. | |
Bánki Erik (Fidesz) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. | |
Dr. Gruber Attila (Fidesz) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. |
Az Idegenforgalmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése