Készült: 2024.09.26.21:33:42
Dinamikus lap
Dr. Eörsi Mátyás
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2007.12.05. | 2010.05.13. |
SZDSZ | frakcióvezető | 2007.04.14. | 2007.12.04. | |
SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2006.12.11. | 2007.04.13. | |
SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2006.07.10. | 2006.07.11. | |
2002-2006 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
1998-2002 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 1998.12.22. | 2002.05.14. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
külügyminisztériumi politikai államtitkár | 1997.05.15. | 1998.07.07. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Budapest területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1979 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | felsőfokú | C |
német | középfokú | C |