Készült: 2024.09.26.04:48:25
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Külügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Külügyi bizottság tagjainak változásai (12 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Balla Mihály (Fidesz) | Elnök | 2014.05.06. | 2014.06.07. | |
Németh Zsolt (Fidesz) 1 | Elnök | 2014.06.07. | 2018.05.07. | Balla Mihály (Fidesz) |
Balla Mihály (Fidesz) | Alelnök | 2014.06.07. | 2018.05.07. | Zsigó Róbert (Fidesz) |
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Zsigó Róbert (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2014.06.07. | |
Gyöngyösi Márton (Jobbik) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Bartos Mónika (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Csöbör Katalin (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) 1 | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.07. | |
Dr. Tilki Attila (Fidesz) | Tag | 2014.06.23. | 2018.05.07. | |
Zsigó Róbert (Fidesz) | Tag | 2014.06.07. | 2014.06.18. | Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) 1 |
Demeter Márta (MSZP) | Tag | 2014.05.06. | 2017.01.31. | |
Mesterházy Attila (MSZP) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Velez Árpád (MSZP) | Tag | 2017.02.20. | 2018.05.07. | |
Vona Gábor (Jobbik) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Firtl Mátyás (KDNP) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.10. | |
Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) | Tag | 2014.06.10. | 2018.05.07. | Firtl Mátyás (KDNP) |
Dr. Oláh Lajos (független) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Külügyi bizottság | Fidesz | 6 | 50.00% |
MSZP | 2 | 16.67% | |
Jobbik | 2 | 16.67% | |
KDNP | 1 | 8.33% | |
független | 1 | 8.33% | |
Összesen | 12 | 100.00% |
Külügyi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2014.06.03. | 2018.05.07. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok